Willkommen auf Moneyhouse Österreich
Ihre kostenlose Quelle für tagesaktuelle Handelsregister- und Firmendaten für Österreich.
Finden
- Neue Geschäftspartner und Kunden finden
- Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Zeichnungsberechtigte finden
Prüfen
- Unternehmen prüfen; Verwaltungsrat, Management, Revisionsstelle usw.
- Wirtschaftliche Verflechtungen von Verwaltungsräten ansehen
Überwachen
- Geschäftspartner, Kunden und Branchen im Auge behalten
- Info über Wechsel im Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung
Änderungen/Meldungen
Die neuesten Meldungen auf Moneyhouse Österreich
- 21.04.2015
ALPHA PIANOS GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Musikinstrumenten;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 25.03.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Mario Aiwasian (22.11.1969), vertritt seit 14.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Mario Aiwasian (22.11.1969), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 10.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; Mehr - 21.04.2015
H&W Realisierungs GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Generalübernehmer (Planungs- und Ausführungsleistungen) zur Errichtung eines schlüsselfertigen Hotel- und Wohnkomplexes in Tulln;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 09.04.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Ing. Andreas Laschober (11.06.1976), vertritt seit 17.4.2015 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen;
(B) Christian Babler (25.08.1967), vertritt seit 17.4.2015 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen;
GESELLSCHAFTER/IN: (C) "Pervenio" Beteiligungsmanagement GmbH Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 35.000; Mehr - 21.04.2015
HMG 34 Projekt GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Projektentwicklung;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 23.03.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Alexandra Schauer (16.10.1972), vertritt seit 11.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Alexandra Schauer (16.10.1972), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 35.000; Mehr - 21.04.2015
Eightball Marketing & Personal Service sGmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Werbeagentur Arbeitskräfteüberlassung Unternehmensberatung;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 03.04.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Etienne Takvorian (15.10.1977), vertritt seit 14.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Etienne Takvorian (15.10.1977), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 35.000; Mehr - 21.04.2015
Geo Transporte GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Transport Handel;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 09.04.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Dragan Marinkovic (19.08.1957), vertritt seit 17.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Dragan Marinkovic (19.08.1957), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 5.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; Mehr - 21.04.2015
ABE Abbruch- und Entsorgungsunternehmen GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Nicht belangreiche Demontage und Entfernung von dauerhaft mit demMauerwerk verbundenen Gegenständen wie etwa Fliesen, Türstöcke, Fensterstöcke, Fußböden, Fußbodenaufbauten sowie von Trocken- bauwänden/Verkleidungen, etc. sowie von fest verschraubten Gegenständen wie etwa Sanitäranlagen, Entsorgungen von Möbeln, Sperrmüll/Sperrgut, Entsorgungen von Verlassenschaften, Entsorgungen sämtlicher Gegenstände ausgenommen Sondermüll;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.03.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 26.03.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Raphael Wagner (25.09.1992), vertritt seit 11.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Raphael Wagner (25.09.1992), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 5.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; Mehr - 21.04.2015
hyde.media gmbh
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Mediencontent- und Filmproduktion;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 20.02.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Christopher Jeckl (24.02.1977), vertritt seit 16.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Christopher Jeckl (24.02.1977), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 5.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; Mehr - 21.04.2015
Gastronomiebetrieb Kitzler GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Gastgewerbe;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 10.04.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Kurt Kitzler (19.06.1957), vertritt seit 16.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Kurt Kitzler (19.06.1957), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 5.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; Mehr - 21.04.2015
Polat-Firtinger Consulting GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Unternehmensberatung;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 26.03.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Dr. Judith Polat-Firtinger, MAS (06.10.1954), vertritt seit 11.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Dr. Judith Polat-Firtinger, MAS (06.10.1954), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 5.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; Mehr - 21.04.2015
e² engineering GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Betrieb eines Ingenieurbüros.;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
GesV vom 02.04.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Ing. Bernhard Hammer, MBA (05.07.1968), vertritt seit 14.4.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Ing. Bernhard Hammer, MBA (05.07.1968), Einlage EUR 17.150;
geleistet EUR 8.575;
(B) SFL Engineering GmbH Einlage EUR 17.850;
geleistet EUR 8.925; Mehr