Willkommen auf Moneyhouse Österreich
Ihre kostenlose Quelle für tagesaktuelle Handelsregister- und Firmendaten für Österreich.
Finden
- Neue Geschäftspartner und Kunden finden
- Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Zeichnungsberechtigte finden
Prüfen
- Unternehmen prüfen; Verwaltungsrat, Management, Revisionsstelle usw.
- Wirtschaftliche Verflechtungen von Verwaltungsräten ansehen
Überwachen
- Geschäftspartner, Kunden und Branchen im Auge behalten
- Info über Wechsel im Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung
Änderungen/Meldungen
Die neuesten Meldungen auf Moneyhouse Österreich
- 14.07.2015
LILA BÄCKEREI GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Handwerk der Bäcker und Konditoren, sowie der Betrieb eines Cafes;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
GesV vom 24.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Ilir Collaku (07.03.1971), vertritt seit 4.7.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Ilir Collaku (07.03.1971), Einlage EUR 17.500;
geleistet EUR 2.500;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 5.000;
(B) Mustaf Collaku (12.06.1995), Einlage EUR 17.500;
geleistet EUR 2.500;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 5.000; Mehr - 14.07.2015
Wimmer & Wimmer GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Motorsportbetreuung und Handel mit Waren aller Art;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
GesV vom 05.06.2015 Nachtrag vom 02.07.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Max Wimmer (11.12.1991), vertritt seit 8.7.2015 selbständig;
(B) Felix Wimmer (26.06.1990), vertritt seit 8.7.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Max Wimmer (11.12.1991), Einlage EUR 17.500;
geleistet EUR 8.750;
(B) Felix Wimmer (26.06.1990), Einlage EUR 17.500;
geleistet EUR 8.750; Mehr - 14.07.2015
Fenstertausch GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Handel und Dienstleistungen mit Fenstern;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.01.;
GesV vom 20.05.2015 Nachtrag vom 12.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Gerhard Giglleitner (02.03.1970), vertritt seit 8.7.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Gerhard Giglleitner (02.03.1970), Einlage EUR 11.900;
geleistet EUR 6.120;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 6.120;
(B) Norbert Hofinger (04.02.1973), Einlage EUR 11.550;
geleistet EUR 5.940;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 5.940;
(C) Silvia Zadrazil (01.10.1968), Einlage EUR 11.550;
geleistet EUR 5.940;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 5.940; Mehr - 14.07.2015
K1-MET GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Forschung und Entwicklung;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
GesV vom 10.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (E) Dipl.-Ing. Thomas Bürgler (17.01.1967), vertritt seit 10.7.2015 gemeinsam mit einem/r weiteren Geschäftsführer/in oder einem/r Prokuristen/Prokuristin;
(F) Dipl.-Ing. Dr. Johannes Schenk (30.11.1958), vertritt seit 10.7.2015 gemeinsam mit einem/r weiteren Geschäftsführer/in oder einem/r Prokuristen/Prokuristin;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) voestalpine Stahl GmbH Einlage EUR 12.250;
geleistet EUR 12.250;
(B) Montanuniversität Leoben Einlage EUR 12.250;
geleistet EUR 12.250;
(C) Primetals Technologies Austria GmbH Einlage EUR 7.000;
geleistet EUR 7.000;
(D) Johannes Kepler Universität Linz Einlage EUR 3.500;
geleistet EUR 3.500;
NEUEINTRAGUNG der Zweigniederlassung 001;
K1-MET GmbH - Niederlassung Leoben;
Leoben;
Franz Josef-Straße 18, 8700 Leoben; Mehr - 14.07.2015
Christof Management GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Management, Unternehmensberatung, Beteiligung am Unternehmen und Verwaltung dieser Beteiligungen, Anlagenbau, Umsetzung und Betrieb von Anlagen und Projekten, Handel mit Waren aller Art;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 25.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Johann Christof (13.09.1960), vertritt seit 10.7.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (B) Christof International Management GmbH Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 35.000; Mehr - 14.07.2015
Hockegasse 49 Immobilien Errichtungs- und Verwertungsgesellschaft mbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Verwaltung von Immobilien;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.08.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 25.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) DI Dr. Stephan Grill (23.07.1963), vertritt seit 10.7.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) DI Dr. Stephan Grill (23.07.1963), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 35.000; Mehr - 14.07.2015
MNB VermögensverwaltungsgmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Immobilienentwicklung und Vermögensverwaltung;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 18.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Dipl.-Ing. (FH) Mark Böckle (22.08.1974), vertritt seit 4.7.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Dipl.-Ing. (FH) Mark Böckle (22.08.1974), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 5.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; Mehr - 14.07.2015
iMobility GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Entwicklung und Betrieb einer Mobilitätsinternetplattform;
KAPITAL: EUR 35.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
GesV vom 28.04.2015 Nachtrag vom 30.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Mag. Nicole Stroj (27.02.1982), vertritt seit 7.7.2015 gemeinsam mit einer Geschäftsführerin/einem Geschäftsführer oder einer Gesamtprokuristin/einem Gesamtprokuristen;
(B) Mag. Marie-Helene Ametsreiter (05.01.1970), vertritt seit 7.7.2015 gemeinsam mit einer Geschäftsführerin/einem Geschäftsführer oder einer Gesamtprokuristin/einem Gesamtprokuristen;
GESELLSCHAFTER/IN: (C) Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft Einlage EUR 8.715;
geleistet EUR 8.715;
(D) Speedinvest II EuVECA GmbH & Co KG Einlage EUR 26.285;
geleistet EUR 26.285; Mehr - 14.07.2015
KIGI Handels GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: Handel mit Waren aller Art, insbesondere der Import und Export derselben;
KAPITAL: EUR 35.000 Gründungsprivilegierung;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft vom 25.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Ranko Petrovic (27.07.1947), vertritt seit 9.7.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (A) Ranko Petrovic (27.07.1947), Einlage EUR 35.000;
geleistet EUR 5.000;
gründungsprivilegierte Stammeinlage EUR 10.000; Mehr - 14.07.2015
FRIGMA GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
GESCHÄFTSZWEIG: der Export, Import und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Fliesen, Sanitärartikeln und sonstigen Bodenbelägen samt Zubehör, Transit und Reexport;
die Ausübung des Fliesenleger- und Bodenlegergewerbes samt aller damit im Zusammen- hang stehender Tätigkeiten;
KAPITAL: EUR 36.000;
STICHTAG für JAb: 31.12.;
GesV vom 23.06.2015;
GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (A) Frano Tadic (04.10.1970), vertritt seit 9.7.2015 selbständig;
GESELLSCHAFTER/IN: (B) Lucija Sakic (18.04.1972), Einlage EUR 12.000;
geleistet EUR 12.000;
(C) Maja Sakic (06.08.1982), Einlage EUR 12.000;
geleistet EUR 12.000;
(D) Brankica Tadic (15.12.1973), Einlage EUR 12.000;
geleistet EUR 12.000; Mehr