Президент Российской Федерации
Родился 7 октября 1952 года. Окончил Ленинградский государственный университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
Работал в органах государственной безопасности страны. Возглавлял Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, был первым заместителем председателя правительства города.
В 1996 году перешел на работу в Администрацию Президента РФ, занимал должности заместителя Управляющего делами Президента, заместителя руководителя Администрации — начальника Главного контрольного управления Президента РФ, первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ.
В 1998-1999 годах возглавлял Федеральную службу безопасности РФ.
В августе 1999 года Владимир Путин был утвержден в должности премьер-министра. 31 декабря 1999 года Президент РФ Борис Ельцин объявил о своей отставке и возложил исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина.
26 марта 2000 года он одержал победу на выборах Президента РФ. 14 марта 2004 года был переизбран на второй срок.
В 2008 — 2012 годах занимал пост Председателя Правительства РФ.
4 марта 2012 года Владимир Путин был вновь избран Президентом РФ. За него проголосовали 63,6% избирателей. 18 марта 2018 года был переизбран на пост главы государства, получив поддержку 76,69% избирателей.
Материалы
Андрей Кузьменко два дня назад
Наталия Васильева два дня назад
Виктория Карташева два дня назад
Наталия Васильева два дня назад
Екатерина Логачева два дня назад
Максим Крюков два дня назад
Наталия Васильева два дня назад
Виктория Карташева два дня назад
Максим Крюков два дня назад
Андрей Кузьменко 25.09.2024